MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER
Informe ejecutivo de MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSQUETS&MONTAÑOLA SL | Administrador Solidario | 17/02/2023 | |
DIPLODAT TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 21/01/2019 | |
VEBUS CAPITAL SL | Administrador Solidario | 24/12/2014 | |
ARBUMO ABM3 SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER
Empresa: OBSERVATORI 2050 SL
Administrador Unico
- Montañola Busquets Roger
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 155, S 8, H B 483164, I/A 5 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-08
Empresa: BUSQUETS&MONTAÑOLA SL
Administrador Solidario
- Montañola Busquets Gemma
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48645 , F 152, S 8, H B 591242, I/A 1 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-08
Empresa: OBSERVATORI 2050 SL
Administrador Unico
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 155, S 8, H B 483164, I/A 4 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: OBSERVATORI 2050 SL
Administrador Solidario
- Cima Ruiz Francesc Xavier
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 155, S 8, H B 483164, I/A 4 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: DIPLODAT TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46252 , F 171, S 8, H B 514345, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: DIPLODAT TECHNOLOGIES SL
Administrador Mancomunado
- Cima Ruiz Francesc Xavier
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46252 , F 171, S 8, H B 514345, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: DIPLODAT TECHNOLOGIES SL
Administrador Mancomunado
- Cima Ruiz Francesc Xavier
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46252 , F 170, S 8, H B 514345, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-08
Empresa: OBSERVATORI 2050 SL
Administrador Solidario
- Cima Ruiz Francesc Xavier
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 154, S 8, H B 483164, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Empresa: OBSERVATORI 2050 SL
Administrador Unico
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 154, S 8, H B 483164, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Empresa: OBSERVATORI 2050 SL
Administrador Unico
- Montañola Busquets Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45294 , F 153, S 8, H B 483164, I/A 1 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
VER MAS ACTOS
Información de MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER
Mostramos los datos de MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAÑOLA BUSQUETS ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos