MONTAÑO JURADO ALBERTO
Informe ejecutivo de MONTAÑO JURADO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTAÑO JURADO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSIGNIARECORD SL | Administrador Solidario | 17/07/2024 | |
RAVE ON TIME SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
PIZZERIA ZULEIMA SL | Administrador Unico | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE MONTAÑO JURADO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAÑO JURADO ALBERTO
Empresa: INSIGNIARECORD SL
Administrador Solidario
- El Maghariby Otman
- Montaño Jurado Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183222, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-29
Empresa: RAVE ON TIME SL
Administrador Unico
- Montaño Jurado Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7377 , F 198, S 8, H SE138686, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-41
Empresa: PIZZERIA ZULEIMA SL
Administrador Unico
- Montaño Jurado Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460 , F 180, S 8, H SE 91750, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Información de MONTAÑO JURADO ALBERTO
Mostramos los datos de MONTAÑO JURADO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAÑO JURADO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos