MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANES INTEGRALES EN PREVENCION SL | Socio Unico | 08/11/2016 | |
PLANES INTEGRALES EN PREVENCION SL | Administrador Unico | 08/11/2016 | |
MONCAMEROON SL | Socio Unico | 28/10/2011 | |
MONCAMEROON SL | Administrador Unico | 28/10/2011 | |
ALTERNATIVE TRAINING SL | Socio Unico | 03/10/2011 | |
ALTERNATIVE TRAINING SL | Administrador Unico | 03/10/2011 | |
CONSULTORIA DE PREVENCION DEL SUR SL | Administrador Unico | 02/12/2009 |
VINCULACIONES DE MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE
Empresa: PLANES INTEGRALES EN PREVENCION SL
Administrador Unico
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 18, S 8, H CA 48516, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-11
Empresa: PLANES INTEGRALES EN PREVENCION SL
Administrador Solidario
- Montaño Crespo Maria Jose
- PINA HIDALGO JUAN ANTONIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 18, S 8, H CA 48516, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-11
Empresa: PLANES INTEGRALES EN PREVENCION SL
Socio Único
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 18, S 8, H CA 48516, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-11
Empresa: PLANES INTEGRALES EN PREVENCION SL
Administrador Solidario
- Montaño Crespo Maria Jose
- PINA HIDALGO JUAN ANTONIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 17, S 8, H CA 48516, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-11
Empresa: MONCAMEROON SL
Administrador Unico
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 178, S 8, H CA 42522, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-11
Empresa: MONCAMEROON SL
Socio Único
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 178, S 8, H CA 42522, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-11
Empresa: ALTERNATIVE TRAINING SL
Administrador Unico
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 107, S 8, H CA 42409, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-11
Empresa: ALTERNATIVE TRAINING SL
Socio Único
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 107, S 8, H CA 42409, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-11
Empresa: CONSULTORIA DE PREVENCION DEL SUR SL
Administrador Unico
- Montaño Crespo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 90, S 8, H CA 30077, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-11
Empresa: CONSULTORIA DE PREVENCION DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Montaño Crespo Maria Jose
- Perez Galvez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 90, S 8, H CA 30077, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-11
Información de MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE
Mostramos los datos de MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAÑO CRESPO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos