MONTANER GISBERT JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MONTANER GISBERT JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONTANER GISBERT JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVA GASTRO CONCEPT SL | Administrador Solidario | 10/05/2016 | |
RESTAURACIO SOCARRA SL | Socio Unico | 18/09/2013 | |
RESTAURACIO SOCARRA SL | Administrador Unico | 18/09/2013 | |
MUNDO DIGITAL SL | Administrador Unico | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE MONTANER GISBERT JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTANER GISBERT JOSE MANUEL
Empresa: INNOVA GASTRO CONCEPT SL
Administrador Solidario
- Ivanov Ivanov Galin
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10121, L 7403, F 194, S 8, H V 170720, I/A 1 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-46
Empresa: RESTAURACIO SOCARRA SL
Administrador Unico
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 190, S 8, H V 155707, I/A 1 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-46
Empresa: RESTAURACIO SOCARRA SL
Socio Único
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 190, S 8, H V 155707, I/A 1 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-46
Empresa: ACHILLE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354, L 5645, F 165, S 8, H V 110505, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-46
Empresa: EL PORTAL INMOBILIARI SETABENSE SL
Administrador Mancomunado
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7858, L 5153, F 156, S 8, H V 98059, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-46
Empresa: KUBIKA AND PROPERTY SL
Administrador Solidario
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8537, L 5826, F 82, S 8, H V 116861, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-46
Empresa: EL TABALET RESTAURACIO SL
Administrador Solidario
- Melero Moreno Francisco Javier
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8472, L 5762, F 183, S 8, H V 114625, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-46
Empresa: MUNDO DIGITAL SL
Administrador Unico
- Montaner Gisbert Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8989, L 6274, F 184, S 8, H V 132402, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-46
Empresa: MUNDO DIGITAL SL
Administrador Mancomunado
- Montaner Gisbert Jose Manuel
- Orduña Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8989, L 6274, F 184, S 8, H V 132402, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-46
Empresa: MUNDO DIGITAL SL
Administrador Mancomunado
- Montaner Gisbert Jose Manuel
- Orduña Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8989, L 6274, F 183, S 8, H V 132402, I/A 1 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-46
Información de MONTANER GISBERT JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MONTANER GISBERT JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTANER GISBERT JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos