MONTANER FRAGUET JESUS
Informe ejecutivo de MONTANER FRAGUET JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTANER FRAGUET JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECAST BRIDGE DESSIGN & CONSTRUCTION SL | Consejero | 31/03/2014 | 21/12/2021 |
PRECAST BRIDGE DESSIGN & CONSTRUCTION SL | Liquidador Solidario | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
STRUCTURAL RESEARCH SL | Administrador Unico | 08/08/2016 | |
HIGH WIND SUPPORT SL | Administrador Unico | 25/01/2016 | |
HIGH WIND SUPPORT SL | Liquidador | 25/01/2016 | 25/01/2016 |
VINCULACIONES DE MONTANER FRAGUET JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTANER FRAGUET JESUS
Liquidador Solidario
- Ascacibar Gregorio Martin
- Montaner Fraguet Jesus
- Usabiaga Zuriarrain Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32086 , F 50, S 8, H M 577450, I/A 2 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Consejero
- Ascacibar Gregorio Martin
- Montaner Fraguet Jesus
- Usabiaga Zuriarrain Iñigo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32086 , F 50, S 8, H M 577450, I/A 2 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: STRUCTURAL RESEARCH SL
Administrador Unico
- Montaner Fraguet Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624 , F 129, S 8, H HU 7302, I/A B (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-22
Empresa: HIGH WIND SUPPORT SL
Liquidador
- Montaner Fraguet Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 11, S 8, H Z 45130, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-50
Empresa: HIGH WIND SUPPORT SL
Administrador Unico
- Montaner Fraguet Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 11, S 8, H Z 45130, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-50
Consejero
- Ascacibar Gregorio Martin
- Montaner Fraguet Jesus
- Usabiaga Zuriarrain Iñigo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32086 , F 45, S 8, H M 577450, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Información de MONTANER FRAGUET JESUS
Mostramos los datos de MONTANER FRAGUET JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTANER FRAGUET JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos