MONTANE CIPRES SILVIA
Informe ejecutivo de MONTANE CIPRES SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTANE CIPRES SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLE DE FISCAL SA | Administrador Solidario | 28/05/2021 | |
VALLE DE FISCAL SA | Administrador Solidario | 26/09/2016 | |
VALLE DE FISCAL SA | Administrador Solidario | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE MONTANE CIPRES SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTANE CIPRES SILVIA
Empresa: VALLE DE FISCAL SA
Administrador Solidario
- Montane Cipres Francisco Javier
- Montane Cipres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 147, S 8, H B 25273, I/A 9 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
Empresa: VALLE DE FISCAL SA
Administrador Solidario
- Montane Cipres Francisco Javier
- Montane Cipres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 147, S 8, H B 25273, I/A 8 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
Empresa: COMTOUSA SA
Administrador Solidario
- Montane Cipres Francisco Javier
- Montane Cipres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 144, S 8, H B 25273, I/A 7 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: COMTOUSA SA
Administrador Unico
- Montane Cipres Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21614 , F 144, S 8, H B 25273, I/A 7 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Información de MONTANE CIPRES SILVIA
Mostramos los datos de MONTANE CIPRES SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTANE CIPRES SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos