MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA VALLISOLETANA DE HOSTELERIA SL | Administrador Solidario | 04/07/2019 |
VINCULACIONES DE MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO
Administrador Solidario
- Montaña Vallinas Jose Alberto
- Prevost Cortijo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 161, S 8, H VA 17733, I/A 2 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-47
Administrador Unico
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 161, S 8, H VA 17733, I/A 2 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-47
Liquidador Solidario
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 27, S 8, H VA 25274, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-47
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 27, S 8, H VA 25274, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-47
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 205, S 8, H VA 25369, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-47
Empresa: JORDI MARTIN SANCHEZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Jorge Mateos Antonio
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 93, S 8, H VA 12469, I/A 9 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-47
Empresa: EUROVAJILLA FRANQUICIAS SA
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 7, S 8, H VA 16585, I/A 6 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-47
Administrador Mancomunado
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
- Prados Del Campo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 203, S 8, H VA 25369, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-47
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 25, S 8, H VA 25274, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-47
Empresa: EUROVAJILLA FRANQUICIAS SA
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Jorge Javier
- Montaña Vallinas Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 6, S 8, H VA 16585, I/A 3 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-47
Información de MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAÑA VALLINAS JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos