MONTAÑA OLLER PERE MARTIR
Informe ejecutivo de MONTAÑA OLLER PERE MARTIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTAÑA OLLER PERE MARTIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFES MONTAÑA SA | Administrador Solidario | 24/08/2020 | 18/03/2024 |
CAFES MONTAÑA SA | Administrador Solidario | 25/09/2014 | 18/03/2024 |
CAFES MONTAÑA SA | Consejero | 17/05/2013 | 25/09/2014 |
CAFES MONTAÑA SA | Consejero Delegado | 17/05/2013 | 25/09/2014 |
CAFES MONTAÑA SA | Consejero | 08/04/2009 | 25/09/2014 |
CAFES MONTAÑA SA | Consejero Delegado | 08/04/2009 | 25/09/2014 |
CAFES MONTAÑA SA | Secretario | 08/04/2009 | 17/05/2013 |
VINCULACIONES DE MONTAÑA OLLER PERE MARTIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAÑA OLLER PERE MARTIR
Empresa: CAFES MONTAÑA SA
Administrador Solidario
- Montaña Oller Pere Martir
- Varela Vazquez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 219, S 8, H B 60174, I/A 24 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: CAFES MONTAÑA SA
Administrador Solidario
- Montaña Oller Pere Martir
- Varela Vazquez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 219, S 8, H B 60174, I/A 23 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-08
Empresa: TORREFACTORA DEL VALLES SA
Administrador Solidario
- Montaña Oller Manel
- Montaña Oller Pere Martir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 215, S 8, H B 60174, I/A 20 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: TORREFACTORA DEL VALLES SA
Consejero Delegado
- Montaña Oller Manuel
- Montaña Oller Pere Martir
Consejero
- Montaña Oller Manuel
- Montaña Oller Pere Martir
- Oller Soley Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 215, S 8, H B 60174, I/A 20 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: TORREFACTORA DEL VALLES SA
Consejero Delegado
- Montaña Oller Manuel
- Montaña Oller Pere Martir
Consejero
- Montaña Oller Manuel
- Montaña Oller Pere Martir
- Oller Soley Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 214, S 8, H B 60174, I/A 19 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: TORREFACTORA DEL VALLES SA
Secretario
- Montaña Oller Pere Martir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 214, S 8, H B 60174, I/A 19 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: CAFES MONTAÑA SA
Consejero Delegado
- Montaña Oller Manel
- Montaña Oller Pere Martir
Consejero
- Montaña Oller Manel
- Montaña Oller Pere Martir
- Oller Soley Maria
Presidente
Secretario
- Montaña Oller Pere Martir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 214, S 8, H B 60174, I/A 17 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Información de MONTAÑA OLLER PERE MARTIR
Mostramos los datos de MONTAÑA OLLER PERE MARTIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAÑA OLLER PERE MARTIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos