MONTAMAT SANCHEZ JORDI
Informe ejecutivo de MONTAMAT SANCHEZ JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTAMAT SANCHEZ JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMONT SA | Administrador Unico | 05/10/2021 | |
TIPRUS SA | Administrador Solidario | 05/10/2021 | |
TIPRUS SA | Administrador Solidario | 17/10/2016 |
VINCULACIONES DE MONTAMAT SANCHEZ JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAMAT SANCHEZ JORDI
Empresa: TIPRUS SA
Administrador Solidario
- Montamat Sanchez Jordi
- Sanchez Meca Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22084 , F 18, S 8, H B 32220, I/A 18 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-08
Empresa: SERMONT SA
Administrador Unico
- Montamat Sanchez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 36, S 8, H B 68658, I/A 30 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-08
Empresa: SERMONT ESPAÑA SL
Liquidador
- Montamat Sanchez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36650 , F 114, S 8, H M 657397, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: SERMONT ESPAÑA SL
Administrador Unico
Representante
- Montamat Sanchez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36650 , F 114, S 8, H M 657397, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: SERMONT ESPAÑA SL
Administrador Unico
Representante
- Montamat Sanchez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36650 , F 112, S 8, H M 657397, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: TIPRUS SA
Administrador Solidario
- Montamat Sanchez Jordi
- Sanchez Meca Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22084 , F 17, S 8, H B 32220, I/A 16 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: SERMONT SA
Administrador Unico
- Montamat Sanchez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 36, S 8, H B 68658, I/A 29 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
Empresa: SERMONT SA
Administrador Unico
- Montamat Sanchez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 35, S 8, H B 68658, I/A 27 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Información de MONTAMAT SANCHEZ JORDI
Mostramos los datos de MONTAMAT SANCHEZ JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAMAT SANCHEZ JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos