MONTALVO ALBA SANTIAGO
Informe ejecutivo de MONTALVO ALBA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTALVO ALBA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA 27AS SL | Administrador Solidario | 26/01/2022 | |
ACCOMPANY SALES & CONSULTING SL | Administrador Solidario | 18/05/2018 |
VINCULACIONES DE MONTALVO ALBA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALVO ALBA SANTIAGO
Empresa: 0 MOBO DESIGN SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Alberto
- Montalvo Alba Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1594 , F 179, S 8, H VA 32178, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-47
Empresa: RUTA 27AS SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Alberto
- Montalvo Alba Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 178, S 8, H VA 32881, I/A 1 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-47
Empresa: 0 MOBO DESIGN SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Alberto
- Montalvo Alba Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1594 , F 177, S 8, H VA 32178, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-47
Empresa: ACCOMPANY SALES & CONSULTING SLL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Alberto
- Montalvo Alba Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 42, S 8, H VA 26663, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-47
Información de MONTALVO ALBA SANTIAGO
Mostramos los datos de MONTALVO ALBA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALVO ALBA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos