MONTALBO CANO JOSE JULIO
Informe ejecutivo de MONTALBO CANO JOSE JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTALBO CANO JOSE JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPRAVENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA VALDESPARTERA SL | Socio Unico | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE MONTALBO CANO JOSE JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALBO CANO JOSE JULIO
Administrador Unico
- Montalbo Cano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 185, S 8, H Z 56147, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-50
Administrador Unico
- Montalbo Cano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 183, S 8, H Z 56147, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
Socio Único
- Montalbo Cano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 183, S 8, H Z 56147, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
Empresa: SERVICIOS Y MAQUINARIA ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Montalbo Cano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 148, S 8, H Z 51819, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Empresa: SERVICIOS Y MAQUINARIA ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Montalbo Cano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 146, S 8, H Z 51819, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-50
Información de MONTALBO CANO JOSE JULIO
Mostramos los datos de MONTALBO CANO JOSE JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALBO CANO JOSE JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos