MONTALBAN VERA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MONTALBAN VERA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTALBAN VERA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTETICA VERA SL | Administrador Unico | 05/03/2013 |
VINCULACIONES DE MONTALBAN VERA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALBAN VERA MARIA DOLORES
Empresa: LOGISTICA BINEFAR SL
Apoderado Mancomunado
- Calero Suarez Pedro
- Montalban Vera Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 217, S 8, H HU 12787, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-22
Empresa: LOGISTICA BINEFAR SL
Apoderado Mancomunado
- Calero Suarez Pedro
- Montalban Vera Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 216, S 8, H HU 12787, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-22
Empresa: GANADOS MONCADA SLL
Liquidador
- Montalban Vera Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440, L 268, F 46, S 8, H HU 5676, I/A 2 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-22
Empresa: GANADOS MONCADA SLL
Administrador Unico
- Montalban Vera Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440, L 268, F 46, S 8, H HU 5676, I/A 2 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-22
Empresa: TRANCISAL SL
Administrador Unico
- Montalban Vera Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 112, S 8, H HU 7206, I/A A (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-22
Empresa: ESTETICA VERA SL
Administrador Unico
- Montalban Vera Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 214, S 8, H HU 11400, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-22
Información de MONTALBAN VERA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MONTALBAN VERA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALBAN VERA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos