MONTALBAN LOSA JAVIER
Informe ejecutivo de MONTALBAN LOSA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTALBAN LOSA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESTILACION Y CALDERERIA DE TOMELLOSO SLL | Administrador Mancomunado | 23/07/2019 |
VINCULACIONES DE MONTALBAN LOSA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALBAN LOSA JAVIER
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 89, S 8, H CR 21503, I/A 5 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-13
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Rodrigo Raul
- Lopez Cano Jose Luis
- Lopez Lopez Vicente
- Montalban Losa Javier
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 89, S 8, H CR 21503, I/A 5 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-13
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 89, S 8, H CR 21503, I/A 3 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-13
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Rodrigo Raul
- Lopez Lopez Vicente
- Montalban Losa Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 89, S 8, H CR 21503, I/A 3 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-13
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 86, S 8, H CR 21503, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-13
Información de MONTALBAN LOSA JAVIER
Mostramos los datos de MONTALBAN LOSA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALBAN LOSA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos