MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP
Informe ejecutivo de MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALTEX SA | Consejero | 12/01/2022 | |
MONTALTEX SA | Apoderado Solidario | 04/02/2020 |
VINCULACIONES DE MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Montal Fernandez Urrutia Josep
- Montal Ferrer Dalmau Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 189, S 8, H B 86283, I/A 52 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: MONTALTEX SA
Apoderado Solidario
- Montal Fernandez Urrutia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 187, S 8, H B 86283, I/A 49 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-08
Empresa: MONTALTEX SA
Apoderado
- Montal Fernandez Urrutia Josep
- Montal Ferrer Dalmau Enric
- Montal Ferrer Dalmau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 186, S 8, H B 86283, I/A 47 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-08
Empresa: MONTALTEX SA
Apoderado
- Montal Fernandez Urrutia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 182, S 8, H B 86283, I/A 37 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: MONTALTEX SA
Apoderado
- Montal Fernandez Urrutia Josep
- Montal Ferrer Dalmau Enric
- Montal Ferrer Dalmau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 36 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Montal Fernandez Urrutia Josep
- Montal Ferrer Dalmau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 34 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Montal Fernandez Urrutia Josep
- Montal Ferrer Dalmau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 33 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Información de MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP
Mostramos los datos de MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAL FERNANDEZ URRUTIA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos