MONTAGUT SALAT MARIA
Informe ejecutivo de MONTAGUT SALAT MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTAGUT SALAT MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPCINATURA SL | Apoderado Solidario | 01/08/2023 |
VINCULACIONES DE MONTAGUT SALAT MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAGUT SALAT MARIA
Empresa: OPCINATURA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mendez Calin Arsenio
- Montagut Salat Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 63, S 8, H B 236415, I/A 11 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Empresa: OPCINATURA SL
Apoderado Solidario
- Montagut Salat Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 62, S 8, H B 236415, I/A 10 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Empresa: OPCINATURA SL
Administrador Unico
- Montagut Salat Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 62, S 8, H B 236415, I/A 9 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: GEMIMAR SL
Administrador
- Montagut Salat Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 139, S 8, H B 180431, I/A 5 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Información de MONTAGUT SALAT MARIA
Mostramos los datos de MONTAGUT SALAT MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAGUT SALAT MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos