MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NALMO SL | Administrador | 13/09/2012 | |
VAXEL SA | Administrador Unico | 13/07/2010 | |
LIVEN SA | Presidente | 25/06/2010 | |
LIVEN SA | Apoderado | 25/06/2010 | |
LIVEN SA | Consejero | 25/06/2010 | |
DODE SA | Presidente | 22/06/2010 | |
DODE SA | Consejero | 22/06/2010 | |
DODE SA | Consejero Delegado | 22/06/2010 | |
FUKER SL | Presidente | 21/05/2010 | |
FUKER SL | Consejero | 21/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR
Empresa: NALMO SL
Administrador
- Montagut Guix Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24904 , F 24, S 8, H B 79101, I/A 8 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Empresa: VAXEL SA
Administrador Unico
- Montagut Guix Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25192 , F 24, S 8, H B 85685, I/A 12 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-08
Empresa: LIVEN SA
Apoderado
- Montagut Guix Jose Salvador
Consejero
- Montagut Guix Jose Salvador
- VALLDAUREX SL
Presidente
- Montagut Guix Jose Salvador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39613 , F 160, S 8, H B 5388, I/A 55 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Empresa: DODE SA
Consejero Delegado
- Montagut Guix Jose Salvador
Consejero
- Montagut Guix Jose Salvador
- VALLDAUREX SL
Presidente
- Montagut Guix Jose Salvador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41441 , F 114, S 8, H B 80643, I/A 26 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-08
Empresa: FUKER SL
Consejero Delegado
- Montagut Guix Jose Salvador
Consejero
- Montagut Guix Jose Salvador
Presidente
- Montagut Guix Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23013 , F 113, S 8, H B 46487, I/A 14 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
Empresa: VALLDAUREX SL
Administrador
- Montagut Guix Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27223 , F 138, S 8, H B 114239, I/A 9 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Empresa: LIVEN SA
Consejero Delegado
- Montagut Guix Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39613 , F 156, S 8, H B 5388, I/A 50 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Información de MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAGUT GUIX JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos