MONTAGNANI MARCO
Informe ejecutivo de MONTAGNANI MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTAGNANI MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMEO FOUNDERS SL | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
GALILEO JAVAT SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
STEP 4 BUSINESS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 03/02/2022 | |
GALILEO JAVAT SL | Socio Unico | 14/08/2013 |
VINCULACIONES DE MONTAGNANI MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAGNANI MARCO
Empresa: ROMEO FOUNDERS SL
Administrador Unico
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824789, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GALILEO JAVAT SL
Administrador Unico
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 194, S 8, H M 563478, I/A 6 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: GALILEO JAVAT SL
Administrador Solidario
- Esposito Elvio
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 194, S 8, H M 563478, I/A 6 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: STEP 4 BUSINESS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Almoguera Marton Alberto
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42666 , F 16, S 8, H M 754623, I/A 1 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Empresa: GALILEO JAVAT SL
Administrador Solidario
- Esposito Elvio
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 193, S 8, H M 563478, I/A 5 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: GALILEO JAVAT SL
Administrador Unico
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 193, S 8, H M 563478, I/A 5 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: GALILEO JAVAT SL
Administrador Unico
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 192, S 8, H M 563478, I/A 1 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Empresa: GALILEO JAVAT SL
Socio Único
- Montagnani Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 192, S 8, H M 563478, I/A 1 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Información de MONTAGNANI MARCO
Mostramos los datos de MONTAGNANI MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAGNANI MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos