MONSONET VILLA ALBERTO
Informe ejecutivo de MONSONET VILLA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONSONET VILLA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEL I GLORIA SL | Administrador Unico | 25/05/2016 | 01/10/2020 |
CANIGOSER SL | Apoderado Solidario | 23/04/2014 | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE MONSONET VILLA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONSONET VILLA ALBERTO
Empresa: CEL I GLORIA SL
Administrador Unico
- Monsonet Villa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45376 , F 129, S 8, H B 485754, I/A 3 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-08
Empresa: CEL I GLORIA SL
Administrador Unico
- Monsonet Villa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45376 , F 127, S 8, H B 485754, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: CANIGOSER SL
Apoderado Solidario
- Monsonet Villa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 176, S 8, H B 199835, I/A 28 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-08
Empresa: CANIGOSER SL
Apoderado Solidario
- Monsonet Villa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39912 , F 175, S 8, H B 199835, I/A 26 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-08
Información de MONSONET VILLA ALBERTO
Mostramos los datos de MONSONET VILLA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONSONET VILLA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos