MONSERRAT VALERO JAIME
Informe ejecutivo de MONSERRAT VALERO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONSERRAT VALERO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARFE 2010 SL | Socio Unico | 13/10/2009 | |
MARFE 2010 SL | Administrador Unico | 13/10/2009 |
VINCULACIONES DE MONSERRAT VALERO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONSERRAT VALERO JAIME
Empresa: PROMOCIONES CULTURALES ALGARBE SA
Apoderado Mancomunado
- Abadia Caton Antonio
- Marin Risco Manuel Felix Paulino
- Monserrat Valero Jaime
- Ortiz Hernandez Manuel
- Ramon Garces Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 116, S 8, H Z 2865, I/A 17 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-50
Empresa: PROMOCIONES CULTURALES ALGARBE SA
Consejero
- Abadia Caton Antonio
- Marin Risco Manuel Felix Paulino
- Monserrat Valero Jaime
- Ortiz Hernandez Manuel
- Ramon Garces Javier
Presidente
- Monserrat Valero Jaime
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 116, S 8, H Z 2865, I/A 17 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-50
Empresa: PROMOCIONES CULTURALES ALGARBE SA
Consejero
- Marin Risco Manuel Felix Paulino
- Monserrat Valero Jaime
- Ortiz Hernandez Manuel
- Ramon Garces Javier
Presidente
- Monserrat Valero Jaime
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 116, S 8, H Z 2865, I/A 16 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-50
Empresa: PROMOCIONES CULTURALES ALGARBE SA
Apoderado Mancomunado
- Abadia Caton Antonio
- Marin Risco Manuel Felix Paulino
- Monserrat Valero Jaime
- Ortiz Hernandez Manuel
- Ramon Garces Javier
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 116, S 8, H Z 2865, I/A 16 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-50
Empresa: PROMOCIONES CULTURALES ALGARBE SA
Consejero
- Gomez Mompart Pedro
- Marin Risco Manuel
- Monserrat Valero Jaime
- Ortiz Hernandez Manuel
- Ramon Garces Javier
Presidente
- Monserrat Valero Jaime
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 116, S 8, H Z 2865, I/A 14 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-50
Empresa: PROMOCIONES CULTURALES ALGARBE SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mompart Pedro
- Marin Risco Manuel
- Monserrat Valero Jaime
- Ortiz Hernandez Manuel
- Ramon Garces Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 116, S 8, H Z 2865, I/A 14 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-50
Empresa: MARFE 2010 SL
Administrador Unico
- Monserrat Valero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736 , F 162, S 8, H Z 49180, I/A 1 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-50
Empresa: MARFE 2010 SL
Socio Único
- Monserrat Valero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3736 , F 162, S 8, H Z 49180, I/A 1 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-50
Información de MONSERRAT VALERO JAIME
Mostramos los datos de MONSERRAT VALERO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONSERRAT VALERO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos