MONROS AUDI ANTONIO
Informe ejecutivo de MONROS AUDI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONROS AUDI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONROS COPI FOTO SA | Administrador Solidario | 28/01/2022 |
VINCULACIONES DE MONROS AUDI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONROS AUDI ANTONIO
Empresa: MONROS COPI FOTO SA
Administrador Solidario
- Monros Audi Antonio
- Monros Audi Montserrat
- Monros Audi Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9624 , F 209, S 8, H B 39002, I/A 9 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-08
Empresa: MONROS COPI FOTO SA
Administrador Solidario
- Monros Audi Antonio
- Monros Audi Montserrat
- Monros Audi Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9624 , F 209, S 8, H B 39002, I/A 7 N (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
Empresa: MONROS COPI FOTO SA
Administrador Solidario
- Monros Audi Antonio
- Monros Audi Montserrat
- Monros Audi Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9624 , F 209, S 8, H B 39002, I/A 8 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: MONROS COPI FOTO SA
Administrador Solidario
- Monros Audi Antonio
- Monros Audi Montserrat
- Monros Audi Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9624 , F 208, S 8, H B 39002, I/A 6 N (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-08
Empresa: MONROS COPI FOTO SA
Administrador Solidario
- Monros Audi Antonio
- Monros Audi Montserrat
- Monros Audi Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9624 , F 209, S 8, H B 39002, I/A 7 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Información de MONROS AUDI ANTONIO
Mostramos los datos de MONROS AUDI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONROS AUDI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos