MONRAVAL TORRES RAUL
Informe ejecutivo de MONRAVAL TORRES RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONRAVAL TORRES RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INZON RESTILING SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2023 | |
SOLUCIONES INTEGRADAS 2015 SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2023 |
VINCULACIONES DE MONRAVAL TORRES RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONRAVAL TORRES RAUL
Empresa: INZON RESTILING SL
Administrador Mancomunado
- Adam Costa Vicente
- Bedrina Peris Miguel Angel
- Monraval Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903, L 1463, F 16, S 8, H CS 46721, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-12
Empresa: SOLUCIONES INTEGRADAS 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Monraval Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 1237, F 30, S 8, H CS 37609, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-12
Empresa: SOLUCIONES INTEGRADAS 2015 SLL
Administrador Mancomunado
- Monraval Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 1237, F 28, S 8, H CS 37609, I/A 3 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-12
Empresa: SOLUCIONES INTEGRADAS 2015 SLL
Administrador Mancomunado
- Adam Costa Vicente
- Bedrina Peris Miguel Angel
- Monraval Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 1237, F 26, S 8, H CS 37609, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-12
Información de MONRAVAL TORRES RAUL
Mostramos los datos de MONRAVAL TORRES RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONRAVAL TORRES RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos