MONRAS VIDIELLA EDUARDO
Informe ejecutivo de MONRAS VIDIELLA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONRAS VIDIELLA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELESA TRANSFORMADORES SA | Apoderado Solidario | 12/03/2019 |
VINCULACIONES DE MONRAS VIDIELLA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONRAS VIDIELLA EDUARDO
Empresa: ELESA TRANSFORMADORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 10, S 8, H SS 166, I/A 36 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-20
Empresa: ELESA TRANSFORMADORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Castillo Acero Miguel Angel
- Chocarro Melgosa Ricardo
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Fernandez De Retana Irisarri Francisco Javier
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Infante Ceberio Pablo
- Lacorzana Lopez Josu
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
- Azurmendi Gochicoa Eduardo
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Monras Vidiella Eduardo
- Olano Garmendia Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 223, S 8, H SS 166, I/A 31 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-20
Empresa: PROYECTOS Y SOFT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42281 , F 62, S 8, H B 10465, I/A 34 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Empresa: ELESA TRANSFORMADORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 45, S 8, H SS 166, I/A 21 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-20
Información de MONRAS VIDIELLA EDUARDO
Mostramos los datos de MONRAS VIDIELLA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONRAS VIDIELLA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos