MONRABA VILLARRUBIAS JOAN
Informe ejecutivo de MONRABA VILLARRUBIAS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONRABA VILLARRUBIAS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLT TECHNOLOGY SERVICES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2018 | |
COLT TECHNOLOGY SERVICES SA | Consejero | 22/06/2018 | |
COLT TECHNOLOGY SERVICES SA | Apoderado | 10/04/2015 |
VINCULACIONES DE MONRABA VILLARRUBIAS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONRABA VILLARRUBIAS JOAN
Empresa: GLOBAL RUSALKA SL
Administrador Solidario
- Garcia Roman Trinidad
- Monraba Villarrubias Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40291 , F 25, S 8, H M 715760, I/A 7 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: GLOBAL RUSALKA SL
Administrador Solidario
- Garcia Roman Trinidad
- Monraba Villarrubias Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40291 , F 23, S 8, H M 715760, I/A 4 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
Empresa: COLT TECHNOLOGY SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Monraba Villarrubias Joan
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Monraba Villarrubias Joan
Presidente
- Monraba Villarrubias Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 98, S 8, H M 186178, I/A 126 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Empresa: COLT TECHNOLOGY SERVICES SA
Apoderado
- Llinas Luna Jaime
- Monraba Villarrubias Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 88, S 8, H M 186178, I/A 109 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Información de MONRABA VILLARRUBIAS JOAN
Mostramos los datos de MONRABA VILLARRUBIAS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONRABA VILLARRUBIAS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos