MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE
Informe ejecutivo de MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECORE SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 23/04/2013 | 12/01/2016 |
ECORE SPAIN SL | Presidente | 23/04/2013 | 12/01/2016 |
ECORE SPAIN SL | Consejero | 23/04/2013 | 12/01/2016 |
ECORE SPAIN SL | Administrador Unico | 05/09/2012 | 23/04/2013 |
VINCULACIONES DE MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE
Empresa: ECORE SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Dauphin Guillaume
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Consejero
- Broussaud Jean-cyrille
- Dauphin Guillaume
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Presidente
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30213 , F 44, S 8, H M 543787, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: ECORE SPAIN SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- Dauphin Guillaume
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Consejero
- Broussaud Jean-cyrille
- Dauphin Guillaume
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Presidente
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30213 , F 43, S 8, H M 543787, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: ECORE SPAIN SL
Administrador Unico
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30213 , F 43, S 8, H M 543787, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: ECORE SPAIN SL
Administrador Unico
- Monnier Bruce Alain Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30213 , F 40, S 8, H M 543787, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Información de MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE
Mostramos los datos de MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONNIER BRUCE ALAIN PATRICK MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos