MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA
Informe ejecutivo de MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEXTIPATSAL SL | Administrador Unico | 09/09/2011 | 19/08/2014 |
AROMATEX SL | Vicepresidente | 28/04/2009 | |
AROMATEX SL | Consejero | 28/04/2009 | |
AVLAS INVERSIONES SL | Vicepresidente | 03/03/2009 | |
AVLAS INVERSIONES SL | Consejero | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA
Empresa: TEXTIPATSAL SL
Administrador Unico
- Monllor Domenech Mary Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 203, S 8, H A 126790, I/A 2 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-03
Empresa: TEXTIPATSAL SL
Administrador Unico
- Monllor Domenech Mary Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 202, S 8, H A 126790, I/A 1 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-03
Empresa: AROMATEX SL
Consejero Delegado
Consejero
- Monllor Conboye Maria Elena
- Monllor Conboye Roberto
- Monllor Domenech Mary Patricia
- Monllor Domenech Salvador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Monllor Domenech Mary Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6644, L 3948, F 223, S 8, H V 72231, I/A 16 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-46
Empresa: AVLAS INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Monllor Conboye Maria Elena
- Monllor Conboye Roberto
- Monllor Domenech Mary Patricia
- Monllor Domenech Salvador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Monllor Domenech Mary Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2676 , F 20, S 8, H A 77824, I/A 5 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-03
Información de MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA
Mostramos los datos de MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONLLOR DOMENECH MARY PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos