MONJO CABRER MARTA
Informe ejecutivo de MONJO CABRER MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONJO CABRER MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUMAT MEDTECH SL | Apoderado Solidario | 23/02/2017 | 16/05/2024 |
NUMAT BIOMEDICAL SL | Administrador Unico | 31/12/2013 |
VINCULACIONES DE MONJO CABRER MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONJO CABRER MARTA
Empresa: NUMAT MEDTECH SL
Apoderado Solidario
- Caldentey Frontela Antonio
- Monjo Cabrer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 72732, I/A 15 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-07
Empresa: NUMAT MEDTECH SL
Apoderado Solidario
- Monjo Cabrer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 49, S 8, H PM 72732, I/A 8 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-07
Empresa: NUMAT BIOMEDICAL SL
Administrador Unico
- Monjo Cabrer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 162, S 8, H PM 62485, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-07
Información de MONJO CABRER MARTA
Mostramos los datos de MONJO CABRER MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONJO CABRER MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos