MONJE TRUJILLANO RAUL
Informe ejecutivo de MONJE TRUJILLANO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONJE TRUJILLANO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R.K.D. IRRIGACION SL | Apoderado Solidario | 19/01/2024 | |
R.K.D. IRRIGACION SL | Consejero | 04/01/2024 | |
ECCO PIVOT SOLUTIONS SL | Apoderado | 15/03/2018 |
VINCULACIONES DE MONJE TRUJILLANO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONJE TRUJILLANO RAUL
Empresa: R.K.D. IRRIGACION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Monje Trujillano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 183, S 8, H VA 8235, I/A 21 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-47
Empresa: R.K.D. IRRIGACION SL
Consejero
- Atzei Giovanni
- Fife Christian
- Gomez Bonet Aurelio
- Monje Trujillano Raul
- Ruegger Almeida Neves Daniel Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 182, S 8, H VA 8235, I/A 19 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-47
Empresa: RIEGOS 2012 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Bonet Aurelio
- Gomez Bonet Santiago
- Gomez Samperio Jose
- Monje Trujillano Raul
- Sanz Gurpegui Carlos Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 22, S 8, H VA 24700, I/A 4 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-47
Empresa: ECCO PIVOT SOLUTIONS SL
Apoderado
- Gomez Bonet Aurelio
- Monje Trujillano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37130 , F 162, S 8, H M 662737, I/A 2 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: RIEGOS 2012 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Bonet Aurelio
- Gomez Bonet Santiago
- Gomez Samperio Jose
- Monje Trujillano Raul
- Sanz Gurpegui Carlos Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 19, S 8, H VA 24700, I/A 1 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-47
Información de MONJE TRUJILLANO RAUL
Mostramos los datos de MONJE TRUJILLANO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONJE TRUJILLANO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos