MONJE BELTRAN JORGE
Informe ejecutivo de MONJE BELTRAN JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONJE BELTRAN JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS AIRES DE ABAMA SL | Apoderado | 05/03/2024 | |
TROPICAL TURISTICA CANARIA SL | Apoderado | 07/08/2023 | |
ABAMA RESIDENCIAL Y TURISTICA SL | Apoderado Mancomunado | 07/08/2023 | |
GESTION DE HOTELES Y COMPLEJOS TURISTICOS SL | Apoderado Solidario | 06/07/2023 | |
ABAMA GOLF Y TENIS SL | Apoderado | 05/07/2023 | |
ABAMA TERRACES SL | Apoderado Mancomunado | 29/06/2023 | |
ABAMA TERRACES SL | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
ABAMA FASE IV SL | Apoderado Mancomunado | 29/06/2023 | |
ABAMA FASE IV SL | Apoderado | 29/06/2023 |
VINCULACIONES DE MONJE BELTRAN JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONJE BELTRAN JORGE
Empresa: LOS AIRES DE ABAMA SL
Apoderado
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 103, S 8, H TF 70971, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-38
Empresa: TROPICAL TURISTICA CANARIA SL
Apoderado
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3498 , F 129, S 8, H TF 19267, I/A 70 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Empresa: ABAMA RESIDENCIAL Y TURISTICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 71, S 8, H TF 48506, I/A 31 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Apoderado Solidario
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 101, S 8, H TF 53649, I/A 15 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: ABAMA GOLF Y TENIS SL
Apoderado
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 12, S 8, H TF 64314, I/A 8 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: ABAMA FASE IV SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 77, S 8, H TF 59895, I/A 12 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Empresa: ABAMA TERRACES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 131, S 8, H TF 49995, I/A 26 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Empresa: MANDARIN ORIENTAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Monje Beltran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 9, S 8, H B 298113, I/A 31 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
Empresa: TRIVALOR XXI SL
Apoderado Mancomunado
- Monje Beltran Jorge
- Philippe Alexandre Protto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 16, S 8, H B 291774, I/A 30 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
Empresa: MANDARIN ORIENTAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 7, S 8, H B 298113, I/A 27 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
VER MAS ACTOS
Información de MONJE BELTRAN JORGE
Mostramos los datos de MONJE BELTRAN JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONJE BELTRAN JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos