MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO
Informe ejecutivo de MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUGAL ANDALUCIA SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2011 |
VINCULACIONES DE MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO
Empresa: DOCELICIA SL
Administrador Solidario
- Barata Noronha De Paiva Couceiro Pedro Antonio
- Moniz Da Maia Ortigao Costa Joao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 193, S 8, H SE101285, I/A 2 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-41
Empresa: TOMATES DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Barata Noronha De Paiva Couceiro Pedro Antonio
- Moniz Da Maia Ortigao Costa Joao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386 , F 202, S 8, H SE 90361, I/A 8 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-41
Empresa: DOCELICIA SL
Administrador Solidario
- Barata Noronha De Paiva Couceiro Pedro Antonio
- Moniz Da Maia Ortigao Costa Joao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 51, S 8, H M 521063, I/A 3 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: TOMATES DEL SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barata Noronha De Paiva Couceiro Pedro Antonio
- Moniz Da Maia Ortigao Costa Joao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386 , F 197, S 8, H SE 90361, I/A 3 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-41
Empresa: METASCINTIA SL
Administrador Solidario
- Barata Noronha De Paiva Couceiro Pedro Antonio
- Moniz Da Maia Ortigao Costa Joao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28391 , F 18, S 8, H M 511269, I/A 3 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Información de MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO
Mostramos los datos de MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONIZ DA MAIA ORTIGAO COSTA JOAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos