MONIQUE VERHULST
Informe ejecutivo de MONIQUE VERHULST
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MONIQUE VERHULST
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONIQUE VERHULST
Empresa: SERNEX TRADE SL
Apoderado Solidario
- Monique Verhulst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45014 , F 125, S 8, H B 474322, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: MONTANE 7 SL
Administrador Solidario
- Monique Verhulst
- Ramirez Navarro Angel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31045 , F 132, S 8, H B 184167, I/A 4 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: MONTANE 7 SL
Administrador Solidario
- Monique Verhulst
- Ramirez Navarro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31045 , F 131, S 8, H B 184167, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-08
Empresa: MONTANE 7 SL
Administrador
- Monique Verhulst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31045 , F 131, S 8, H B 184167, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-08
Información de MONIQUE VERHULST
Mostramos los datos de MONIQUE VERHULST que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONIQUE VERHULST, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos