MONICA CERVERA RIVERA
Informe ejecutivo de MONICA CERVERA RIVERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONICA CERVERA RIVERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOMUTATIO SL | Administrador Unico | 03/05/2021 | |
AGENCIA CERVERA & CERVERA SL | Administrador Unico | 08/10/2018 | |
IMPAHLA GESTIONS SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | |
KAANA VENTUS INVESTMENT SL | Socio Unico | 06/04/2016 | |
KAANA VENTUS INVESTMENT SL | Administrador Unico | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE MONICA CERVERA RIVERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONICA CERVERA RIVERA
Empresa: ECOMUTATIO SL
Administrador Unico
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 146, S 8, H GI 67596, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-17
Empresa: AGENCIA CERVERA & CERVERA SL
Administrador Unico
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 18, S 8, H GI 20099, I/A 3 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-17
Empresa: AGENCIA CERVERA & CERVERA SL
Administrador Solidario
- Jorge Sunet Gutierrez
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 18, S 8, H GI 20099, I/A 3 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-17
Empresa: KAANA VENTUS INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 75, S 8, H GI 60037, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-17
Empresa: KAANA VENTUS INVESTMENT SL
Socio Único
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 75, S 8, H GI 60037, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-17
Empresa: IMPAHLA GESTIONS SL
Administrador Unico
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 67, S 8, H GI 60035, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-17
Empresa: GESTORIA INTEGRAL CERVERA SERRA SL
Administrador Solidario
- Francesc Xavier Serra Saguer
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 56, S 8, H GI 29286, I/A 2 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-17
Empresa: AGENCIA CERVERA & CERVERA SL
Administrador Solidario
- Jorge Sunet Gutierrez
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 17, S 8, H GI 20099, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-17
Empresa: AGENCIA CERVERA & CERVERA SL
Administrador Solidario
- Juan Cervera Lliuro
- Monica Cervera Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 17, S 8, H GI 20099, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-17
Información de MONICA CERVERA RIVERA
Mostramos los datos de MONICA CERVERA RIVERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONICA CERVERA RIVERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos