MONGUIO NIELLA JAVIER
Informe ejecutivo de MONGUIO NIELLA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONGUIO NIELLA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTI I JULIA 105 ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 28/03/2023 | |
CEDESMON SA | Administrador Solidario | 20/09/2022 | |
CEDESMON SA | Administrador Solidario | 10/10/2017 | |
CEDESMON SA | Administrador Solidario | 02/11/2012 | |
UNION 21 ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 04/02/2012 |
VINCULACIONES DE MONGUIO NIELLA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGUIO NIELLA JAVIER
Administrador Solidario
- Monguio Niella Javier
- Roa Berdun Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48711 , F 148, S 8, H B 593437, I/A 1 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: CEDESMON SA
Administrador Solidario
- Monguio Morera Jose
- Monguio Niella Javier
- Monguio Niella Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32659 , F 216, S 8, H B 14262, I/A 19 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-08
Empresa: CEDESMON SA
Administrador Solidario
- Monguio Morera Jose
- Monguio Niella Javier
- Monguio Niella Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32659 , F 216, S 8, H B 14262, I/A 18 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: CEDESMON SA
Administrador Solidario
- Monguio Morera Jose
- Monguio Niella Javier
- Monguio Niella Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32659 , F 216, S 8, H B 14262, I/A 16 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: UNION 21 ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Monguio Niella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37013 , F 151, S 8, H B 295028, I/A 4 (04/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Información de MONGUIO NIELLA JAVIER
Mostramos los datos de MONGUIO NIELLA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGUIO NIELLA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos