MONGE BARCO ANTONIO JAVIER
Informe ejecutivo de MONGE BARCO ANTONIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONGE BARCO ANTONIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAW CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | 14/09/2023 |
AVANSOL GROUP SL | Administrador Unico | 13/06/2014 | 24/02/2017 |
AVANSOL GROUP SL | Liquidador Solidario | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
VINCULACIONES DE MONGE BARCO ANTONIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGE BARCO ANTONIO JAVIER
Administrador Unico
- Monge Barco Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 94, S 8, H CO 24207, I/A 5 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-14
Empresa: AVANSOL GROUP SL
Liquidador Solidario
- Alcocer Espina Maria Alejandra
- Monge Barco Antonio Javier
- Romero Serralle Antonio Jose
- Ruiz Romero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5874 , F 142, S 8, H SE101613, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-41
Empresa: AVANSOL GROUP SL
Administrador Unico
- Monge Barco Antonio Javier
Liquidador Solidario
- Alcocer Espina Maria Alejandra
- Monge Barco Antonio Javier
- Romero Serralle Antonio Jose
- Ruiz Romero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5874 , F 142, S 8, H SE101613, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-41
Administrador Unico
- Monge Barco Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 92, S 8, H CO 24207, I/A 3 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-14
Empresa: AVANSOL GROUP SL
Administrador Unico
- Monge Barco Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5874 , F 140, S 8, H SE101613, I/A 1 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
Información de MONGE BARCO ANTONIO JAVIER
Mostramos los datos de MONGE BARCO ANTONIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGE BARCO ANTONIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos