MONGE ALONSO MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de MONGE ALONSO MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONGE ALONSO MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURPLASTIC COMPONENTES SL | Administrador Unico | 16/05/2011 | 08/08/2012 |
COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DEL ALUMINIO SA | Consejero | 19/11/2010 | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE MONGE ALONSO MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGE ALONSO MARIA CRISTINA
Empresa: FUTURPLASTIC COMPONENTES SL
Administrador Unico
- Monge Alonso Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 99, S 8, H NA 30464, I/A 3 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-31
Consejero
- Gorriz Abad Gloria Manuela
- Laspalas Gorriz Sergio
- Monge Alonso Maria Cristina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 203, S 8, H NA 4094, I/A 50 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Empresa: FUTURPLASTIC COMPONENTES SL
Administrador Unico
- Monge Alonso Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 99, S 8, H NA 30464, I/A 2 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-31
Consejero
- Gorriz Abad Gloria Manuela
- Laspalas Cambra Juan Tomas
- Laspalas Gorriz Sergio
- Monge Alonso Maria Cristina
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 167, S 8, H NA004094, I/A00048 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-31
Información de MONGE ALONSO MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de MONGE ALONSO MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGE ALONSO MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos