MONGE ABUCHA SERGIO
Informe ejecutivo de MONGE ABUCHA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONGE ABUCHA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL INSTALACIONES PENEDES SL | Administrador Unico | 26/09/2018 |
VINCULACIONES DE MONGE ABUCHA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGE ABUCHA SERGIO
Empresa: HEREDITAS CAPITAL GROUP SL
Administrador Unico
- Monge Abucha Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45159 , F 31, S 8, H B 478701, I/A 3 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-08
Empresa: HABITALIS GROUP SL
Administrador Unico
- Monge Abucha Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45007 , F 103, S 8, H B 474087, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
Empresa: GLOBAL INSTALACIONES PENEDES SL
Administrador Unico
- Monge Abucha Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 186, S 8, H T 53419, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-43
Empresa: HABITALIS GROUP SL
Administrador Unico
- Monge Abucha Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45007 , F 102, S 8, H B 474087, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: HEREDITAS CAPITAL GROUP SL
Administrador Unico
- Monge Abucha Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45159 , F 31, S 8, H B 478701, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Información de MONGE ABUCHA SERGIO
Mostramos los datos de MONGE ABUCHA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGE ABUCHA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos