MONFORTE DE ARQUER AXEL
Informe ejecutivo de MONFORTE DE ARQUER AXEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONFORTE DE ARQUER AXEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAM SOLUCIONS CREATIVES SL | Administrador Unico | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE MONFORTE DE ARQUER AXEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFORTE DE ARQUER AXEL
Empresa: MANUFACTURES BELSAN EGARA SL
Administrador Unico
- Monforte De Arquer Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 161, S 8, H B 133741, I/A 8 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: MANUFACTURES BELSAN EGARA SL
Administrador Unico
- Monforte De Arquer Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 158, S 8, H B 133741, I/A 6 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-08
Empresa: GRAM SOLUCIONS CREATIVES SL
Administrador Unico
- Monforte De Arquer Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42931 , F 70, S 8, H B 419605, I/A 1 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de MONFORTE DE ARQUER AXEL
Mostramos los datos de MONFORTE DE ARQUER AXEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFORTE DE ARQUER AXEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos