MONFORT PERIS RITA
Informe ejecutivo de MONFORT PERIS RITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONFORT PERIS RITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 23/01/2020 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 06/11/2018 | 23/01/2020 |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 15/11/2018 | 23/01/2020 |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 16/11/2018 | 23/01/2020 |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 17/08/2018 | 23/01/2020 |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2018 | 23/01/2020 |
ALIAGA ABOGADOS ESTUDIO JURIDICO SLP | Soc.Prof. | 12/09/2017 | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE MONFORT PERIS RITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFORT PERIS RITA
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Climent Fabregat Jorge
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Lacomba Guillamon Javier
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Monfort Peris Rita
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Campos Jose Javier
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Jimenez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46983 , F 217, S 8, H B 418414, I/A 371 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Abreu Hernandez Victoria Magdalena
- Alarcon Serrano Jose Antonio
- Alba Del Rey Luis
- Albouy Marti Misericordia
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Algarra Gil Esther
- Almansa De Lara Angel
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Alonso Paniagua Roberto
- Alvarez Rodriguez Maria Dolores
- Amat Dengra Oscar
- Ameller Pons Cristobal
- Amor Gomez Javier
- Amores Rincon Miguel
- Antequera Serrano Marcos
- Arango Gonzalez Elena
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Augusto Marcote Alberto
- Avila Delgado Eduardo
- Aznar Del Real Olga
- Baro Casals Guillermo
- Barragan Gonzalez Antonio
- Barro Magariño Rodolfo
- Becerra Almazan Lorenzo
- Benavides Delgado Santiago
- Benavides Pastor Candela
- Berenguer Cascales Jose
- Berenguer Cascales Pascual
- Berenguer Villarreal Eduard
- Blas Bouzas Ander
- Blas Bouzas Zuriñe
- Blas Lopez Ortega Benito
- Bota Gomez Lorenzo Jose
- Cabrera Martin Ayoze
- Cabrera Martin Tiaibin
- Calabuig Garrido Patricia
- Calavia Moliner Angels
- Caldera Rodriguez Ana
- Caldes Llopis Maria Dolores
- Caldes Llopis Pablo
- Calles Gonzalez Andres
- Calvet Ibañez Antonio
- Cardona Sintes Joana
- Carrillo Martinez Montse
- Casadevall Gubau Pilar
- Casado Gayangos Maria
- Casas Breva Francisco Javier
- Casas De La Cruz Jose Luis
- Cases Blanch Carles
- Castellano Peris Federico
- Castro Rodriguez Eva Maria
- Castro Vicente Alfonso
- Cebrian Martinez Ramon
- Cecilia Dominguez Cristina
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Climent Fabregat Jorge
- Coca Saez De Albeniz Jordi
- Conde Pradillo Fernando
- Costabella De Lucas Anais
- Crespo Guijarro Marta
- Cubillos Alminyana Juli
- Cue Lopez Laura
- Cue Pastur Jose Pablo
- Cuesta Espiñeira Carlos
- De Juan Luque Manuel Rafael
- Diaz Sampedro Jose Luis
- Diez Ovejero Maria De Las Flores
- Domenech Bargueiras Fernando
- Dominguez Fernandez Carlos
- Donat Jaca Jordi
- Duran Cabello Manuel
- Duran Cerrada Manuel
- Enrique Gandara Esther
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Sanchez Candida
- Esteras Duce Fernando
- Fabregat Grau Ruben
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Fernandez Barrio Alba
- Fernandez Bastida Jesus
- Fernandez De Diego Beatriz
- Fernandez Orozco Juan Manuel
- Font Vidal Miquel
- Fortuny Esbert Frederic
- Franco Rodriguez Raquel
- Francos Diaz Victor
- Gallego Blanco Rafael
- Gallego Cabello Rafael
- Garcia Acal Manuel Cristobal
- Garcia Cantera Alicia
- Garcia Cantera Luis
- Garcia Carracedo Belen
- Garcia Cuenca Francisco
- Garcia Sanchez Dario
- Garriga Gomez Francisco
- Gascon Vera Luis
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gonzaga De La Calle Muñoz Luis
- Gonzaga De La Calle Vergara Luis
- Gonzalez Bustillo Laura
- Gonzalez I Burgada Josep Maria
- Gonzalez Lago Pastora
- Gonzalez Pastor Enrique
- Gonzalez Perez Nieves Maria
- Gordillo Barbera Lorena
- Gordo Ferrer Carlos Vicente
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Novo Cristina
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Herrero Sanchez Amelia
- Higueras Jimenez Jessica
- Irazoqui Carrero Marina
- Iriso Veira Cristhian
- Jimenez Burgos Carlos
- Jordan Manero Emilio
- Jordan Valdizan Emilio
- Julia Bertrand Pere
- Lacomba Guillamon Javier
- Lafuente Torregrosa David Victor
- Landaburu Arasti Pedro
- Lendinez Toharias Olimpia
- Lois Losada Jose Luis
- Lomeña Palma Sergio
- Lopez-francia Nuño Ana- Maria
- Lopez Garcia Maria Raquel
- Lorenzo Rodriguez Javier
- Luri Iborra Helena Maria
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Malgosa Sanahuja Javier
- Marcos Mele
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Sanchez Palencia Juan Ignacio
- Martinez Barco Benito Cosme
- Martinez Benlloch Jose Maria
- Martinez Jarque Javier
- Martinez Jarque Yolanda
- Martinez Lucas Javier
- Martos Moron Maria Eva
- Mayor Duarte Jose Julio
- Menaya Nieto-aliseda Pablo
- Monfort Peris Rita
- Mormeneo Gonzalvo Delfina
- Mota Fernandez Reyes
- Muñoz Garcia Bernardino
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Naranjo Limones Antonio Manuel
- Nuñez Alvarez Jose Miguel
- Ollero Sanchez Ignacio
- Ona Vidal Sergio
- Ortega Cedrun Paula
- Orti Panisello Arturo
- Padron Armas Nezoya
- Palacios Fuente Enrique
- Palazon Armas Eva
- Palazon Armas Miriam
- Palazon De La Barreda Jose Martin
- Palma Perez Jose Manuel
- Palop Rodriguez Basilio Jose
- Palop Rodriguez Juan Bautista
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Parte Ohiane
- Pastor Ferran Carmen
- Peñuela Calderon Rafael
- Perera Comeron Amalia
- Perez Curbelo Jessica
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Pons Pons Maria De Lluc
- Postigo Jimenez Francisco
- Prats Recasens Maria Del Cami
- Prim Vidal Yolanda
- Pulido Lara Jose Antonio
- Ramirez Chacon Ingrith Tatiana
- Ramirez Verdugo Antonio Manuel
- Ramirez Verdugo Patricia
- Ramos Santillana Maria Avelina
- Ribas Riera Joan
- Rius Raventos Jordi
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rivera Curbello Idaira
- Rivera Planas Alexandra
- Rivera Rius Vanesa
- Rodriguez Herrero Maria Del Carmen
- Rodriguez Robleda Jose Ramon
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Rojas Alonso Pablo
- Royan Gimenez Ramon
- Saiz Murga Solange
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salinas Badia Oriol
- Salinas Dominguez Jose Antonio
- Sanchez Bou Jose
- Sanchez Galvez Del Postigo Manuel
- Sanchez Pedraza Jose Luis
- Sanchez Trinidad Eulogio
- Sanchez Valencia Diez Ana Isabel
- Sanllehy Reig Jose Javier
- Santisteban Lopez Magdalena
- Sastre Mas Maria Del Carmen
- Serichol Blasco Jose Maria
- Simon Carceller Ramon
- Sukhwani Rodriguez Dania Shalini
- Tauler Romero Mercedes
- Tolo Vega Carolina
- Toro Toribio Francisco
- Trinidad Jimenez Cristina
- Trinidad Vazquez Maria Victoria
- Ulldemolins Nolla Maria Carmen
- Valenzuela Peiteado Susana
- Vazquez Marquez Rocio
- Vazquez San Segundo Cristina
- Vega Remior Alejandra
- Vega Toca Alvaro
- Verdoy Torla Miguel
- Verdugo Robla Magdalena
- Vidal Pintaluba Maria
- Villarreal Suarez De Cepeda Juan Enrique
- Viribay Crespon Hector
- Vivanco Arratibel Timoteo Angel
- Xicola Llorens Lluis Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46584 , F 221, S 8, H B 418414, I/A 294 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Monfort Peris Rita
- Rivera Rius Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46584 , F 215, S 8, H B 418414, I/A 289 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Monfort Peris Rita
- Rivera Rius Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46584 , F 215, S 8, H B 418414, I/A 288 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Rodriguez Maria Dolores
- Amat Dengra Oscar
- Amores Rincon Miguel
- Antequera Serrano Marcos
- Augusto Marcote Alberto
- Aznar Del Real Olga
- Becerra Almazan Lorenzo
- Benavides Pastor Candela
- Berenguer Cascales Pascual
- Berenguer Villarreal Eduard
- Cabrera Martin Ayoze
- Calabuig Garrido Patricia
- Caldes Llopis Maria Dolores
- Carrillo Martinez Montse
- Casas Breva Francisco Javier
- Conde Pradillo Fernando
- Diez Ovejero Maria De Las Flores
- Domenech Bargueiras Fernando
- Donat Jaca Jordi
- Dueñas Rodriguez Diego
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Fernandez Bastida Jesus
- Gallego Blanco Rafael
- Garcia Sanchez Dario
- Gomez Canales Juan Vicente
- Hernandez Novo Cristina
- Lacomba Guillamon Javier
- Lafuente Torregrosa David Victor
- Lorenzo Rodriguez Javier
- Lorenzo Rodriguez Jorge
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martinez Barco Benito Cosme
- Martinez Lucas Javier
- Mayor Duarte Jose Julio
- Mesa Cabrera Jose Maria
- Monfort Peris Rita
- Mormeneo Gonzalvo Delfina
- Palazon Armas Miriam
- Palazon De La Barreda Jose Martin
- Perez Curbelo Jessica
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Matias Jose Luis
- Prats Recasens Maria Del Cami
- Ramirez Chacon Ingrith Tatiana
- Ramirez Verdugo Antonio Manuel
- Ramirez Verdugo Patricia
- Rius Raventos Jordi
- Rivera Rius Vanesa
- Rodriguez Herrero Maria Del Carmen
- Rodriguez Robleda Jose Ramon
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Salinas Badia Oriol
- Sanchez Bou Jose
- Sanchez Trinidad Eulogio
- Sanchez Valencia Diez Ana Isabel
- Sukhwani Rodriguez Dania Shalini
- Toro Toribio Francisco
- Trinidad Vazquez Maria Victoria
- Vidal Pintaluba Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46584 , F 211, S 8, H B 418414, I/A 286 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Alba Del Rey Luis
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Alvarez Rodriguez Maria Dolores
- Amat Dengra Oscar
- Amor Gomez Javier
- Amores Rincon Miguel
- Antequera Serrano Marcos
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Augusto Marcote Alberto
- Aznar Del Real Olga
- Barro Magariño Rodolfo
- Becerra Almazan Lorenzo
- Benavides Pastor Candela
- Berenguer Cascales Jose
- Berenguer Cascales Pascual
- Berenguer Villarreal Eduard
- Bernal Guerrero Paula
- Blas Bouzas Ander
- Blas Bouzas Zuriñe
- Blas Lopez Ortega Benito
- Cabrera Martin Ayoze
- Calabuig Garrido Patricia
- Caldera Rodriguez Ana
- Caldes Llopis Maria Dolores
- Calles Gonzalez Andres
- Cardona Sintes Joana
- Carrillo Martinez Montse
- Casas Breva Francisco Javier
- Casas De La Cruz Jose Luis
- Castro Rodriguez Eva Maria
- Castro Vicente Alfonso
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Coca Saez De Albeniz Jordi
- Conde Pradillo Fernando
- Cue Pastur Jose Pablo
- Cuesta Espiñeira Carlos
- Diaz Sampedro Jose Luis
- Diez Ovejero Maria De Las Flores
- Domenech Bargueiras Fernando
- Donat Jaca Jordi
- Dueñas Rodriguez Diego
- Duran Cabello Manuel
- Duran Cerrada Manuel
- Enrique Gandara Esther
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Esteban Sanchez Candida
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Fernandez Barrio Alba
- Fernandez Bastida Jesus
- Fernandez De Diego Beatriz
- Fernandez Martin Roberto Miguel
- Fortuny Esbert Frederic
- Gallego Blanco Rafael
- Gallego Cabello Rafael
- Gandia Uriarte Iñigo
- Garcia Cantera Alicia
- Garcia Cantera Luis
- Garcia Cuenca Francisco
- Garcia Sanchez Dario
- Garriga Gomez Francisco
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gonzaga De La Calle Muñoz Luis
- Gonzaga De La Calle Vergara Luis
- Gonzalez Bustillo Laura
- Gonzalez Bustillo Marta
- Gonzalez Lago Pastora
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Novo Cristina
- Herrero Sanchez Amelia
- Higueras Jimenez Jessica
- Holguera Mejias Joaquin
- Iriso Veira Cristhian
- Jordan Manero Emilio
- Jordan Valdizan Emilio
- Lacomba Guillamon Javier
- Lafuente Torregrosa David Victor
- Lois Losada Jose Luis
- Lomeña Palma Sergio
- Lopez-francia Nuño Ana- Maria
- Lopez Garcia Maria Raquel
- Lorenzo Rodriguez Javier
- Lorenzo Rodriguez Jorge
- Luri Iborra Helena Maria
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Madinabeitia Echevarria Isabel
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Sanchez Palencia Juan Ignacio
- Martinez Barco Benito Cosme
- Martinez Lucas Javier
- Mayor Duarte Jose Julio
- Menaya Nieto-aliseda Pablo
- Mesa Cabrera Jose Maria
- Monfort Peris Rita
- Mormeneo Gonzalvo Delfina
- Mota Fernandez Reyes
- Ona Vidal Sergio
- Palacios Fuente Enrique
- Palazon Armas Miriam
- Palazon De La Barreda Jose Martin
- Palma Perez Isaac
- Palma Perez Jose Manuel
- Parra Campos Jose Javier
- Parra Parte Ohiane
- Perera Comeron Amalia
- Perez Curbelo Jessica
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Perez Matias Jose Luis
- Prats Recasens Maria Del Cami
- Ramirez Chacon Ingrith Tatiana
- Ramirez Verdugo Antonio Manuel
- Ramirez Verdugo Patricia
- Rius Raventos Jordi
- Rivera Rius Vanesa
- Rodriguez Herrero Maria Del Carmen
- Rodriguez Robleda Jose Ramon
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Rojas Alonso Pablo
- Ruiz Castellanos Miguel Angel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salinas Badia Oriol
- Sanchez Bou Jose
- Sanchez Trinidad Eulogio
- Sanchez Valencia Diez Ana Isabel
- Santisteban Lopez Magdalena
- Sendino Lopez Manuel
- Serichol Blasco Jose Maria
- Sukhwani Rodriguez Dania Shalini
- Toro Toribio Francisco
- Trinidad Vazquez Maria Victoria
- Vazquez Marquez Rocio
- Vega Remior Alejandra
- Vega Toca Alvaro
- Vidal Pintaluba Maria
- Villarreal Suarez De Cepeda Juan Enrique
- Viribay Crespo Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46584 , F 208, S 8, H B 418414, I/A 285 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Monfort Peris Rita
- Rivera Rius Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 23, S 8, H B 418414, I/A 270 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Aledo Herrador Jose Manuel
- Falomir Villacañas Juan Manuel
- Monfort Peris Rita
- Rivera Rius Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 19, S 8, H B 418414, I/A 267 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 19, S 8, H B 418414, I/A 266 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 18, S 8, H B 418414, I/A 265 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
VER MAS ACTOS
Información de MONFORT PERIS RITA
Mostramos los datos de MONFORT PERIS RITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFORT PERIS RITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos