MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO MONFORT E HIJOS SA | Consejero | 29/10/2014 | 29/04/2021 |
AUTO MONFORT E HIJOS SA | Consejero Delegado | 29/10/2014 | 29/04/2021 |
LA REGENTA RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 20/01/2021 |
VINCULACIONES DE MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE
Empresa: AUTO MONFORT E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Monfort Franch Francisco Jose
- Monfort Franch Maria Eugenia
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Monfort Franch Francisco Jose
- Monfort Franch Maria Eugenia
- Monfort Franch Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 211, F 157, S 8, H CS 5697, I/A 8 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-12
Empresa: LA REGENTA RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Monfort Franch Francisco Jose
- Simarro Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 551, F 141, S 8, H CS 15393, I/A 6 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-12
Empresa: AUTO MONFORT E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Monfort Ferrer Francisco
- Monfort Franch Francisco Jose
- Monfort Franch Maria Eugenia
Consejero
- Monfort Ferrer Francisco
- Monfort Franch Francisco Jose
- Monfort Franch Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 211, F 156, S 8, H CS 5697, I/A 6 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2015-146-12
Información de MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFORT FRANCH FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos