MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL
Informe ejecutivo de MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE LEVEL STUDIO SL | Administrador Unico | 28/02/2022 | |
MARINA SELECT CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 22/11/2017 | |
EDIFICATIVA MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 16/01/2014 |
VINCULACIONES DE MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL
Empresa: THE LEVEL STUDIO SL
Administrador Unico
- Monfort Español Joan-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4450 , F 167, S 8, H A 178614, I/A 1 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-03
Empresa: MARINA SELECT CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Monfort Español Joan-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 32, S 8, H A 48809, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-03
Empresa: EDIFICATIVA MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Monfort Español Joan-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 191, S 8, H A 138144, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-03
Empresa: EDIFICATIVA MEDITERRANEA SL
Socio Único
- Monfort Español Joan-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742 , F 191, S 8, H A 138144, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-03
Información de MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL
Mostramos los datos de MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFORT ESPAÑOL JOAN-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos