MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUITES I VERDURES DEL SOLSONES NAPS & COLS SL | Administrador Unico | 24/04/2015 |
VINCULACIONES DE MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE
Administrador Unico
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 105, S 8, H CS 32574, I/A 7 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-12
Administrador Unico
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 105, S 8, H CS 32574, I/A 7 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-12
Administrador Unico
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 105, S 8, H CS 32574, I/A 6 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-12
Administrador Solidario
- Avila Olmos Rosa Ana
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 105, S 8, H CS 32574, I/A 6 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-12
Administrador Solidario
- Avila Olmos Rosa Ana
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 105, S 8, H CS 32574, I/A 5 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-12
Administrador Unico
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 105, S 8, H CS 32574, I/A 5 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-12
Administrador Unico
- Monfort Arrufat Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 1114, F 104, S 8, H CS 32574, I/A 1 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-12
Información de MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE
Mostramos los datos de MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFORT ARRUFAT MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos