MONDRAGON MESA CARICIA LUZ
Informe ejecutivo de MONDRAGON MESA CARICIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONDRAGON MESA CARICIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARIKREA SL | Consejero | 21/02/2022 | |
KARIKREA SL | Presidente | 21/02/2022 | |
KARIKREA SL | Apoderado Solidario | 21/02/2022 | |
KARIKREA SL | Apoderado | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE MONDRAGON MESA CARICIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONDRAGON MESA CARICIA LUZ
Empresa: KRIPTON INVESTIGACIONES AIE
Liquidador
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 91, S 8, H TF 65494, I/A 7 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: KRIPTON INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Liquidador
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 91, S 8, H TF 65494, I/A 7 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: KRIPTON INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 90, S 8, H TF 65494, I/A 4 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: KARIKREA SL
Apoderado Solidario
- Mondragon Mesa Caricia Luz
- Singer Chad-adam
Consejero
- Mondragon Mesa Caricia Luz
- ODEMIRA VENTURE CAPITAL SL
- Singer Chad-adam
Presidente
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 215, S 8, H M 528093, I/A 9 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Empresa: KARIKREA SL
Administrador Unico
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 215, S 8, H M 528093, I/A 9 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Empresa: KARIKREA SL
Administrador Unico
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 50, S 8, H M 528093, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Empresa: KARIKREA SL
Apoderado
- Mondragon Mesa Caricia Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 48, S 8, H M 528093, I/A 2 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Información de MONDRAGON MESA CARICIA LUZ
Mostramos los datos de MONDRAGON MESA CARICIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONDRAGON MESA CARICIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos