MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRO PLACAS 23 SL | Socio Unico | 09/05/2023 | |
ELECTRO PLACAS 23 SL | Administrador Unico | 09/05/2023 | |
CHARTER CROACIA 21 SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
TRASTEROS UNIDOS MADRID SL | Administrador Unico | 24/01/2022 |
VINCULACIONES DE MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: SVI LOGISTICA 3000 SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44853 , F 214, S 8, H M 789654, I/A 3 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: ELECTRO PLACAS 23 SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45077 , F 91, S 8, H M 793312, I/A 1 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: ELECTRO PLACAS 23 SL
Socio Único
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45077 , F 91, S 8, H M 793312, I/A 1 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: SVI LOGISTICA 3000 SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44853 , F 212, S 8, H M 789654, I/A 1 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: CHARTER CROACIA 21 SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44671 , F 120, S 8, H M 786770, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: TRASTEROS UNIDOS MADRID SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37175 , F 93, S 8, H M 663470, I/A 9 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: TRASTEROS UNIDOS MADRID SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37175 , F 91, S 8, H M 663470, I/A 5 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Empresa: TRASTEROS UNIDOS MADRID SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37175 , F 90, S 8, H M 663470, I/A 2 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: BIOSFERA 21 ESTUDIOS AMBIENTALES SL
Administrador Unico
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14418 , F 123, S 8, H M 238289, I/A 9 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: SODEINSA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Gutierrez Mondedeu Clara
- Gutierrez Mondedeu Julio
- Mondedeu Martinez Maria Del Pilar
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24551 , F 31, S 8, H M 441781, I/A 3 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
VER MAS ACTOS
Información de MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONDEDEU MARTINEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos