MONCHO SIFRE IRMA LUZ
Informe ejecutivo de MONCHO SIFRE IRMA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONCHO SIFRE IRMA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INVERSOR JUPI SL | Socio Unico | 15/10/2018 | |
GRUPO INVERSOR JUPI SL | Administrador Unico | 15/10/2018 | |
IBI RENTALS SPAIN SL | Socio Unico | 22/07/2016 |
VINCULACIONES DE MONCHO SIFRE IRMA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONCHO SIFRE IRMA LUZ
Empresa: GRUPO INVERSOR JUPI SL
Administrador Unico
- Moncho Sifre Irma Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8908, L 6194, F 139, S 8, H V 129767, I/A 4 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-46
Empresa: GRUPO INVERSOR JUPI SL
Nuevo Socio Único
- Moncho Sifre Irma Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8908, L 6194, F 139, S 8, H V 129767, I/A 4 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-46
Empresa: IBI RENTALS SPAIN SL
Socio Único
- Moncho Sifre Irma Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10156, L 7438, F 158, S 8, H V 171924, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-46
Empresa: SOCIAL MEDIA MARKETING SL
Administrador Unico
- Moncho Sifre Irma Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9109, L 6393, F 34, S 8, H V 136416, I/A 2 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-46
Empresa: SOCIAL MEDIA MARKETING SL
Administrador Unico
- Moncho Sifre Irma Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9109, L 6393, F 32, S 8, H V 136416, I/A 1 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-46
Información de MONCHO SIFRE IRMA LUZ
Mostramos los datos de MONCHO SIFRE IRMA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONCHO SIFRE IRMA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos