MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO
Informe ejecutivo de MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAST MALLORCA SL | Administrador Unico | 31/08/2021 | |
MONBLAN JIC SL | Administrador Unico | 20/07/2020 | |
MONBLAN JIC SL | Socio Unico | 20/07/2020 | |
MONTHALASSA RESTAURACION SL | Administrador Unico | 10/09/2018 | |
GULA BAR PALMA SL | Administrador Unico | 02/01/2014 |
VINCULACIONES DE MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO
Empresa: FAST MALLORCA SL
Administrador Unico
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 145, S 8, H PM 91834, I/A 1 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Socio Único
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 81, S 8, H PM 62529, I/A 11 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Administrador Unico
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 39, S 8, H PM 62529, I/A 10 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Administrador Mancomunado
- Del Blanco Sejerup Maria Cristina
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 39, S 8, H PM 62529, I/A 10 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Apoderado
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 39, S 8, H PM 62529, I/A 8 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Apoderado Solidario
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 38, S 8, H PM 62529, I/A 7 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: MONTHALASSA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 65, S 8, H PM 84965, I/A 1 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-07
Empresa: MONTHALASSA RESTAURACION SL
Socio Único
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 65, S 8, H PM 84965, I/A 1 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Apoderado Solidario
- Del Blanco Sejerup Maria Cristina
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 37, S 8, H PM 62529, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-07
Empresa: MONBLAN JIC SL
Administrador Mancomunado
- Del Blanco Sejerup Maria Cristina
- Moncada Fresneda Jesus Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2354 , F 142, S 8, H PM 62529, I/A 3 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-07
VER MAS ACTOS
Información de MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO
Mostramos los datos de MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONCADA FRESNEDA JESUS ANASTASIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos