MONASTERIO MORENO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MONASTERIO MORENO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONASTERIO MORENO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CILA NORTE SL | Administrador Solidario | 07/11/2012 | 30/07/2014 |
CILA NORTE SL | Administrador Mancomunado | 30/05/2011 | 08/03/2012 |
VINCULACIONES DE MONASTERIO MORENO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONASTERIO MORENO JUAN JOSE
Empresa: CILA NORTE SL
Administrador Solidario
- Melendez Eguidazu Gonzalo
- Monasterio Moreno Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 154, S 8, H BI 58630, I/A 6 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Empresa: CILA NORTE SL
Administrador Solidario
- Monasterio Moreno Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 154, S 8, H BI 58630, I/A 5 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Empresa: CILA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Melendez Eguidazu Gonzalo
- Monasterio Moreno Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 154, S 8, H BI 58630, I/A 4 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Empresa: CILA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Melendez Eguidazu Gonzalo
- Monasterio Moreno Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 151, S 8, H BI 58630, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-48
Información de MONASTERIO MORENO JUAN JOSE
Mostramos los datos de MONASTERIO MORENO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONASTERIO MORENO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos