MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE
Informe ejecutivo de MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 137 FP | MRO.COMS.CTR | 16/06/2016 | |
PENSIONS CAIXA 137 FP | PRE.COMS.CTR | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE
Empresa: PENSIONS CAIXA 137 FP
Miem.Com.Ctr
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
- Quilez Segarra Eva
Pres.Com.Ctr
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37211 , F 219, S 8, H M 663950, I/A 17 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 137 FP
Miem.Com.Ctr
- Carmona Domingo Antonio
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
- Quilez Segarra Eva
Pres.Com.Ctr
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37211 , F 207, S 8, H M 663950, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: PENSIOVAL III FP
Miem.Com.Ctr
- Aibar Usina Juan Pablo
- Alaman Novella Maria Luz
- Benitez Pita Julia
- Cambrils Camarena Joan Carles
- Collado Ortega Juana
- Delgado Espinos Julio
- Delgado Espinos Julio
- Doria Lopez Julio
- Edo Gomez Maria Dolores
- Gallango Salas Manuel
- Garces Furio Maria Jesus
- Gimenez Bernat Jose Tomas
- Granell Marco Ricardo
- Ibañez Bordonau Ruben
- Igual Alandete Vicente
- Irazabal Beltran Patxi Xavier
- Marco Marco Guadalupe
- Martinez Villadas Fernando
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
- Olivar Perez Ana
- Perez Fraga Gaspar
- Perez Fraga Gaspar
- Perez Grueso Miguel
- Pesudo Esteve Manuel
- Playa Alberch Albert
- Quilez Segarra Eva
- Ramos Ferrandis Miguel Felipe
- Roig Roig Jose Vicente
- Saa Carrasco Antonio Francisco
- Saez Vidal Barbara
- Sobrino Sancho Daniel
- Valcarcel Gomez Ana
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34070 , F 55, S 8, H M 612962, I/A 20 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 137 FP
MRO.COMS.CTR
- Carmona Domingo Antonio
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
- Quilez Segarra Eva Maria
PRE.COMS.CTR
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 38, S 8, H B 437301, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
Empresa: PENSIOVAL III FP
Miem.Com.Ctr
- Camilleri Aliaga Josep
- Del Campo Suller Vanessa
- Gimenez Bernat Jose Tomas
- Gomez Arago Mariano
- Ibañez Bordonau Ruben
- Mompo Ruiz De La Cuesta Vicente
- Orpella Bernat Lluc
- Perez Fraga Gaspar
- Pesudo Esteve Manuel
- Quixal San-abdon Josep
- Ramos Catalan Manuel
- Roig Roig Jose Vicente
- Saa Carrasco Antonio Francisco
- Valcarcel Gomez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8633, L 5920, F 144, S 8, H V 52574, I/A 84 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-46
Empresa: PENSIOVAL III FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8633, L 5920, F 143, S 8, H V 52574, I/A 82 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-46
Información de MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE
Mostramos los datos de MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOMPO RUIZ DE LA CUESTA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos