MOMPEO MORA VICENTE
Informe ejecutivo de MOMPEO MORA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOMPEO MORA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M SOFT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2024 | |
M SOFT SA | Apoderado Solidario | 09/09/2022 | |
MOHETO. INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 21/08/2013 | |
MOHETO. INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 03/07/2013 |
VINCULACIONES DE MOMPEO MORA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOMPEO MORA VICENTE
Empresa: M SOFT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 63568, I/A 24 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: M SOFT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 63568, I/A 24 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: M SOFT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 211, S 8, H B 63568, I/A 21 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: M SOFT SA
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Mompeo Mora Vicente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 209, S 8, H B 63568, I/A 19 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-08
Empresa: M SOFT SA
Apoderado Solidario
- Hernandez Gonzalez Luis
- Hernandez Gonzalez Luis
- Mompeo Mora Vicente
- Mompeo Mora Vicente
Apoderado
- Mompeo Mora Vicente
Consejero Delegado
Consejero
- Mompeo Mora Vicente
- Monferrer Artiaga Jorge
- Moreno Garcia Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 209, S 8, H B 63568, I/A 19 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-08
Empresa: M SOFT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mompeo Mora Vicente
- Monferrer Artiaga Jorge
- Moreno Garcia Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 209, S 8, H B 63568, I/A 18 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: M SOFT SA
Apoderado Solidario
- Hernandez Gonzalez Luis
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 208, S 8, H B 63568, I/A 17 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: M SOFT SA
Apoderado Solidario
- Hernandez Gonzalez Luis
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33934 , F 208, S 8, H B 63568, I/A 16 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: MOHETO. INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Gonzalez Luis
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42241 , F 43, S 8, H B 405266, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: MOHETO. INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Gonzalez Luis
- Mompeo Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42241 , F 43, S 8, H B 405266, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
VER MAS ACTOS
Información de MOMPEO MORA VICENTE
Mostramos los datos de MOMPEO MORA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOMPEO MORA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos