MOLYNEUX PAUL DAVID
Informe ejecutivo de MOLYNEUX PAUL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLYNEUX PAUL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL | Administrador Unico | 05/05/2020 |
VINCULACIONES DE MOLYNEUX PAUL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLYNEUX PAUL DAVID
Empresa: UCC COFFEE SPAIN-CANARIAS SL
Administrador Unico
- Molyneux Paul David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 47, S 8, H TF 49753, I/A 11 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: UCC COFFEE SPAIN SL
Administrador Unico
- Molyneux Paul David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 81, S 8, H LO 13839, I/A 26 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-26
Empresa: UCC COFFEE SPAIN-CANARIAS SL
Administrador Unico
- Molyneux Paul David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 125, S 8, H TF 49753, I/A 7 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-38
Empresa: UCC COFFEE SPAIN SL
Administrador Unico
- Molyneux Paul David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 80, S 8, H LO 13839, I/A 21 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Administrador Unico
- Molyneux Paul David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 190, S 8, H LO 11624, I/A 25 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-26
Información de MOLYNEUX PAUL DAVID
Mostramos los datos de MOLYNEUX PAUL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLYNEUX PAUL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos