MOLTO VALERO PEDRO
Informe ejecutivo de MOLTO VALERO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLTO VALERO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Consejero Delegado Solidario | 01/12/2020 | 13/08/2024 |
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Consejero | 19/08/2015 | 13/08/2024 |
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Presidente | 19/08/2015 | 13/08/2024 |
MECANICA Y DISEÑO SA | Administrador Solidario | 09/09/2015 | 09/08/2024 |
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Consejero Delegado Solidario | 19/08/2015 | 01/12/2020 |
MECANICA Y DISEÑO SA | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 09/09/2015 |
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Consejero Delegado Solidario | 09/08/2010 | 19/08/2015 |
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Presidente | 09/08/2010 | 19/08/2015 |
MOLTO Y COMPAÑIA SA | Consejero | 09/08/2010 | 19/08/2015 |
BARVAL SA | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2012 | 24/12/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOLTO VALERO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLTO VALERO PEDRO
Empresa: MOLTO Y COMPAÑIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Molto Valero Pedro
Consejero
- Molto Valero Pedro
Presidente
- Molto Valero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 2384, I/A 41 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-03
Empresa: MECANICA Y DISEÑO SA
Administrador Solidario
- Molto Valero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 3058, I/A 15 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-03
Empresa: MECANICA Y DISEÑO SA
Administrador Solidario
- Molto Valero Pedro
- Verdu Molto Maria Linarejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 220, S 8, H A 3058, I/A 13 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-03
Empresa: MOLTO Y COMPAÑIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 71, S 8, H A 2384, I/A 34 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-03
Empresa: MOLTO Y COMPAÑIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Molto Valero Pedro
- Verdu Molto Maria Linarejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 71, S 8, H A 2384, I/A 34 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-03
Empresa: MOLTO Y COMPAÑIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Molto Valero Pedro
- Verdu Molto Maria Linarejos
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 71, S 8, H A 2384, I/A 34 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-03
Empresa: MECANICA Y DISEÑO SA
Administrador Solidario
- Molto Valero Pedro
- Verdu Molto Maria Linarejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 220, S 8, H A 3058, I/A 11 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: MECANICA Y DISEÑO SA
Administrador Solidario
- Molto Navarro Jose
- Molto Valero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222 , F 220, S 8, H A 3058, I/A 11 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: MOLTO Y COMPAÑIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Molto Valero Pedro
- Verdu Molto Maria Linarejos
Consejero
- Molto Perez Pedro Antonio
- Molto Valero Pedro
- Verdu Molto Maria Linarejos
Presidente
- Molto Valero Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 70, S 8, H A 2384, I/A 27 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-03
Empresa: MOLTO Y COMPAÑIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Molto Navarro Jose
- Molto Valero Pedro
Consejero
Presidente
- Molto Valero Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 70, S 8, H A 2384, I/A 27 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-03
VER MAS ACTOS
Información de MOLTO VALERO PEDRO
Mostramos los datos de MOLTO VALERO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLTO VALERO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos