MOLSOSA CARRERA JAUME
Informe ejecutivo de MOLSOSA CARRERA JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLSOSA CARRERA JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUSVA 04 SL | Administrador Unico | 21/03/2017 | 13/06/2019 |
MOLSOSA CONSULTORS SL | Liquidador | 17/05/2017 | 17/05/2017 |
MOLSOSA CONSULTORS SL | Administrador | 17/05/2017 | |
AUSVA 04 SL | Administrador Unico | 04/07/2012 | 21/03/2017 |
VINCULACIONES DE MOLSOSA CARRERA JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLSOSA CARRERA JAUME
Empresa: AUSVA 04 SL
Administrador Unico
- Molsosa Carrera Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39427 , F 16, S 8, H B 345188, I/A 6 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
Empresa: MOLSOSA CONSULTORS SL
Liquidador
- Molsosa Carrera Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33393 , F 17, S 8, H B 224882, I/A 3 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: MOLSOSA CONSULTORS SL
Administrador
- Molsosa Carrera Jaume
Liquidador
- Molsosa Carrera Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33393 , F 17, S 8, H B 224882, I/A 3 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: AUSVA 04 SL
Administrador Unico
- Molsosa Carrera Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39427 , F 16, S 8, H B 345188, I/A 5 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-08
Empresa: AUSVA 04 SL
Administrador Unico
- Molsosa Carrera Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39427 , F 15, S 8, H B 345188, I/A 4 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Información de MOLSOSA CARRERA JAUME
Mostramos los datos de MOLSOSA CARRERA JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLSOSA CARRERA JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos